Gruppi del XI Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 gennaio 1994 al 13 aprile 1994
-
-
Gaetano Gorgoni
-
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 30.04.1992 al 14.04.1994