Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 marzo 1995 al 15 maggio 1995
-
-
Mauro Guerra
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 20.06.1995
-
-
Angelo Muzio
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996