Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 giugno 1995 al 7 maggio 1996
-
Cessano
-
Angelo Altea,
Valter Bielli,
Giuliano Massimo Boffardi,
Marida Bolognesi,
Francesco Calvanese,
Rita Commisso,
Famiano Crucianelli,
Martino Dorigo,
Andrea Sergio Garavini,
Mauro Guerra,
Gianfranco Nappi,
Roberto Sciacca,
Giuseppe Scotto Di Luzio,
Adriano Vignali
-
-
Mauro Guerra
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 20.06.1995
-
-
Angelo Muzio
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Tullio Grimaldi
-
dal 16.05.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996