Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
SINISTRA INDIPENDENTE
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 marzo 1991 al 14 aprile 1991
-
-
Ada Becchi
-
dal 31.03.1991 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992