Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
(già CCD-CDU BIANCOFIORE (CCD-CDU) fino a 13.02.2002)
(già UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU) (UDC) fino a 22.01.2003)
(già UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) (UDC) fino a 22.12.2005)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 giugno 2001 al 24 giugno 2001
-
-
Mario Baccini
-
dal 05.06.2001 al 25.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Marco Follini
-
dal 05.06.2001 al 25.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Carlo Giovanardi
-
dal 05.06.2001 al 25.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Bruno Tabacci
-
dal 05.06.2001 al 25.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Mario Tassone
-
dal 05.06.2001 al 25.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Luca Volonte'
-
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Marco Follini
-
dal 05.06.2001 al 26.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002
-
-
Mario Tassone
-
dal 05.06.2001 al 26.06.2001
Membro
dal 04.06.2001 al 13.02.2002