Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
(già CCD-CDU BIANCOFIORE (CCD-CDU) fino a 13.02.2002)
(già UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU) (UDC) fino a 22.01.2003)
(già UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) (UDC) fino a 22.12.2005)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 gennaio 2003 al 24 marzo 2003
-
Cessano
-
Ciro Alfano,
Mario Baccini,
Emerenzio Barbieri,
Dorina Bianchi,
Francesco Brusco,
Rocco Buttiglione,
Riccardo Conti,
Gianfranco Cozzi,
Luigi d'Agro',
Gianpiero d'Alia,
Rodolfo De Laurentiis,
Carmine Degennaro,
Teresio Delfino,
Remo Di Giandomenico,
Giuseppe Drago,
Filippo Maria Drago,
Marco Follini,
Giuseppe Galati,
Giuseppe Gianni,
Carlo Giovanardi,
Massimo Grillo,
Anna Maria Leone,
Silvio Liotta,
Francesco Paolo Lucchese,
Luigi Maninetti,
Erminia Mazzoni,
Antonio Mereu,
Giovanni Mongiello,
Lorenzo Montecuollo,
Giuseppe Naro,
Ettore Peretti,
Michele Ranieli,
Francesco Saverio Romano,
Gianfranco Rotondi,
Bruno Tabacci,
Flavio Tanzilli,
Mario Tassone,
Michele Tucci,
Michele Giuseppe Vietti,
Luca Volonte'
-
Aderiscono
-
Lorenzo Montecuollo,
Francesco Brusco,
Gianfranco Cozzi,
Giovanni Mongiello,
Gianfranco Rotondi,
Dorina Bianchi,
Ciro Alfano,
Mario Baccini,
Emerenzio Barbieri,
Rocco Buttiglione,
Riccardo Conti,
Luigi d'Agro',
Gianpiero d'Alia,
Rodolfo De Laurentiis,
Carmine Degennaro,
Teresio Delfino,
Remo Di Giandomenico,
Giuseppe Drago,
Filippo Maria Drago,
Marco Follini,
Giuseppe Galati,
Giuseppe Gianni,
Carlo Giovanardi,
Massimo Grillo,
Anna Maria Leone,
Silvio Liotta,
Francesco Paolo Lucchese,
Luigi Maninetti,
Erminia Mazzoni,
Antonio Mereu,
Giuseppe Naro,
Ettore Peretti,
Michele Ranieli,
Francesco Saverio Romano,
Bruno Tabacci,
Flavio Tanzilli,
Mario Tassone,
Michele Tucci,
Michele Giuseppe Vietti,
Luca Volonte'
-
-
Luca Volonte'
-
dal 26.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Giuseppe Drago
-
dal 26.06.2001 al 11.05.2005
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Luca Volonte'
-
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Dorina Bianchi
-
dal 26.06.2001 al 28.10.2003
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 16.01.2005
-
-
Massimo Grillo
-
dal 26.06.2001 al 28.10.2003
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Flavio Tanzilli
-
dal 26.06.2001 al 28.10.2003
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Giovanni Mongiello
-
dal 26.06.2001 al 13.10.2004
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 13.10.2004
-
-
Ciro Alfano
-
dal 26.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Antonio Mereu
-
dal 26.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Ettore Peretti
-
dal 26.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Giuseppe Drago
-
dal 22.01.2003 al 11.05.2005
Membro
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Mario Baccini
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Riccardo Conti
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Luigi d'Agro'
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Marco Follini
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Silvio Liotta
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Giuseppe Naro
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Bruno Tabacci
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Mario Tassone
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005
-
-
Michele Tucci
-
dal 13.02.2002 al 22.01.2003
dal 22.01.2003 al 22.12.2005