Organi del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
17 giugno 1992 - 14 aprile 1994
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12, e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa - G.U. n. 153 del 3 luglio 1989 - artt. 2 e 3)
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 luglio 1993 al 13 ottobre 1993
Presidente
-
-
Gaetano Vairo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Correnti
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Mario Perani
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Severino Galante
RIFONDAZIONE COMUNISTA
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994