Organi del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
17 giugno 1992 - 14 aprile 1994
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12, e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa - G.U. n. 153 del 3 luglio 1989 - artt. 2 e 3)
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 giugno 1992 al 29 giugno 1992
-
sono assegnati
-
Giacomo Paire,
Lorenzo Acquarone,
Cristoforo Filetti,
Giuseppe Bodo,
Antonio Franchi,
Ada Valeria Fabj Ramous,
Michele Pinto,
Venanzio Nocchi,
Salvatore Crocetta,
Anna Maria Pedrazzi Cipolla,
Costantino Dell'Osso,
Giuliano Zoso,
Achille Cutrera,
Manlio Ianni,
Ezio Leonardi,
Giorgio Tullio Covi,
Cosimo Ennio Masiello,
Germano De Cinque,
Antonino Murmura,
Mario Pinna,
Francesco Mazzola,
Giorgio Postal,
Gianfranco Miglio,
Luigi Franza,
Angelo Dionisi,
Giuseppina Maisano Grassi,
Carmine Garofalo,
Maria Taddei,
Francesco Enrico Speroni,
Giorgio Casoli,
Roberto Scheda,
Luigi Compagna,
Angelo Bernassola,
Domenico Romeo,
Alcibiade Boratto,
Antonio Ventre,
Albino Fontana,
Carmelo Azzara',
Osvaldo Di Lembo,
Giovanni Pellegrino,
Annamaria Procacci,
Gian Carlo Ruffino,
Antonio Rastrelli,
Giuseppe Guzzetti,
Marco Preioni,
Giovanni Ferrara Salute,
Alfredo Biondi,
Giorgio Carta,
Franco Rocchetta,
Fabrizio Abbate,
Giovanni Correnti,
Alfredo Bianchini,
Raffaele Valensise,
Giacomo Gualco,
Antonio Bargone,
Mauro Paissan,
Francesco Polizio,
Rossella Artioli,
Gianfranco Occhipinti,
Luigi Negri,
Anna Finocchiaro,
Alfonso Pecoraro Scanio,
Gianmarco Mancini,
Raffaele Mastrantuono,
Mario Perani,
Enzo Balocchi,
Robinio Costi,
Alfonso Martucci,
Giovanni Russo Spena,
Pietro Soddu,
Gaetano Vairo,
Vito Riggio,
Antonino Lombardo,
Elio Vito,
Gian Franco Anedda,
Giuseppe Maria Ayala,
Maria Simona Dalla Chiesa Curti,
Ferdinando Imposimato,
Vincenzo Perrone,
Alfredo Galasso,
Ferdinando Margutti,
Severino Galante,
Roberto Pinza,
Andrea Buffoni,
Domenico Romano,
Giuseppe Garesio,
Roberto Cicciomessere,
Adriana Vigneri,
Carlo Palermo,
Vincenzo Binetti,
Salvatore d'Alia
Presidente
-
-
Gaetano Vairo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Andrea Buffoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 17.06.1992 al 03.11.1992
Membro
dal 17.06.1992
al 03.11.1992
-
-
Giovanni Correnti
COMUNISTA - PDS
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 17.06.1992
al 14.04.1994