Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta per l'esercito
13 giugno 1907 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 19 giugno 1907 al 20 giugno 1907
viene eletto
Presidente
Rinaldo Taverna
sono assegnati
Francesco Lanza Di Scalea
,
Felice Sismondo
,
Severino Casana
,
Nicolò Melodia
,
Cesare Ricotti Magnani
Presidente
Rinaldo Taverna
dal 19.06.1907 al 06.05.1913
Vicepresidente
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
altri membri
Guido Fusinato
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Ettore Sacchi
dal 13.06.1907 al 31.03.1910
Francesco Guicciardini
dal 13.06.1907 al 11.12.1909
Carlo Francesco Ferraris
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Silvio Crespi
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Francesco Lanza Di Scalea
dal 19.06.1907 al 22.06.1907
Felice Sismondo
dal 19.06.1907 al 29.09.1913
Severino Casana
dal 19.06.1907 al 29.12.1907
Nicolò Melodia
dal 19.06.1907 al 29.09.1913
Cesare Ricotti Magnani
dal 19.06.1907 al 21.06.1907
Naviga
Storia
Composizione storica
13.06.1907
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 5 membri
19.06.1907
viene eletto il Presidente
sono assegnati 5 membri
21.06.1907
cessa 1 membro
22.06.1907
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
23.06.1907
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
27.06.1907
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.12.1907
cessa 1 membro
19.03.1908
è assegnato 1 membro
11.12.1909
cessano 2 membri
31.03.1910
cessa 1 membro
06.05.1913
il Presidente lascia l'incarico