Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta per l'esercito
13 giugno 1907 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 19 marzo 1908 al 10 dicembre 1909
è assegnato
Giulio Vigoni
Presidente
Rinaldo Taverna
dal 19.06.1907 al 06.05.1913
Vicepresidenti
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Ernesto Di Broglio
dal 23.06.1907 al 29.09.1913
altri membri
Guido Fusinato
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Ettore Sacchi
dal 13.06.1907 al 31.03.1910
Francesco Guicciardini
dal 13.06.1907 al 11.12.1909
Carlo Francesco Ferraris
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Silvio Crespi
dal 13.06.1907 al 29.09.1913
Felice Sismondo
dal 19.06.1907 al 29.09.1913
Nicolò Melodia
dal 19.06.1907 al 29.09.1913
Luchino Del Mayno
dal 22.06.1907 al 29.09.1913
Giovanni Bettolo
dal 23.06.1907 al 11.12.1909
Carlo Guala
dal 27.06.1907 al 29.09.1913
Giulio Vigoni
dal 19.03.1908 al 29.09.1913
Naviga
Storia
Composizione storica
13.06.1907
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 5 membri
19.06.1907
viene eletto il Presidente
sono assegnati 5 membri
21.06.1907
cessa 1 membro
22.06.1907
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
23.06.1907
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
27.06.1907
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.12.1907
cessa 1 membro
19.03.1908
è assegnato 1 membro
11.12.1909
cessano 2 membri
31.03.1910
cessa 1 membro
06.05.1913
il Presidente lascia l'incarico