Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico
26 luglio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 gennaio 1964 al 23 febbraio 1964
viene eletto
Presidente
Flavio Orlandi
sono assegnati
Aurelio Curti
,
Nello Mariani
,
Flavio Orlandi
Vicepresidente
Aldo Natoli
COMUNISTA
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Segretario
Franco Busetto
COMUNISTA
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Naviga
Storia
Composizione storica
26.07.1963
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 26 membri
04.12.1963
il Presidente lascia l'incarico
cessano 2 membri
20.01.1964
viene eletto il Presidente
sono assegnati 3 membri
24.02.1964
cessa 1 membro
25.02.1964
è assegnato 1 membro
03.09.1964
cessa 1 membro
24.09.1964
sono assegnati 2 membri
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
25.09.1964
viene eletto 1 Segretario
04.12.1964
cessa 1 membro
19.01.1965
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
Gruppi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO (1)
DEMOCRATICO CRISTIANO (1)
COMUNISTA (2)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)