Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sull'organizzazione e amministrazione della regia marina
27 marzo 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 10 maggio 1904 al 12 maggio 1904
vengono eletti
Presidente
Girolamo Giusso
Segretario
Quirino Nofri
sono assegnati
Leopoldo Franchetti
,
Giuseppe Bracci Testasecca
,
Massimo Bonardi
,
Giuseppe Marcora
Presidente
Girolamo Giusso
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Segretario
Quirino Nofri
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
altri membri
Leopoldo Franchetti
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Giuseppe Bracci Testasecca
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Massimo Bonardi
dal 10.05.1904 al 13.05.1904
Giuseppe Marcora
dal 10.05.1904 al 13.05.1904
Naviga
Storia
Composizione storica
10.05.1904
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 4 membri
13.05.1904
cessano 2 membri
17.05.1904
sono assegnati 2 membri
26.05.1904
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
10.04.1905
è assegnato 1 membro
19.06.1905
sono assegnati 5 membri
05.12.1905
cessa 1 membro
07.12.1905
è assegnato 1 membro
11.12.1905
cessa 1 membro