Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
29 novembre 1882 - 27 aprile 1886
XV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 1 luglio 1883 al 24 novembre 1883
cessa
Salvatore Correale
Presidente
Luigi La Porta
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Vicepresidenti
Pietro Lacava
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Isacco Maurogonato Pesaro
dal 27.06.1883 al 27.04.1886
Segretari
Luigi Guala
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Gian Bartolo Romeo
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
altri membri
Gaetano Brunetti
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Angelo Incagnoli
dal 29.11.1882 al 15.05.1884
Nicola Botta
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Benedetto Brin
dal 29.11.1882 al 30.03.1884
Emanuele Ruspoli
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Pietro Vacchelli
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Emilio Morpurgo
dal 29.11.1882 al 15.02.1885
Galeazzo Giacomo Maria Maldini
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Antonio d'Arco
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Camillo Ferrati
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Nicola Marselli
dal 29.11.1882 al 05.12.1884
Bernardino Grimaldi
dal 29.11.1882 al 29.06.1885
Raffaele Cappelli
dal 29.11.1882 al 24.02.1885
Ferdinando Martini
dal 29.11.1882 al 07.05.1884
Giovanni Codronchi Argeli
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Francesco De Renzis
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Luigi Luzzatti
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Ascanio Branca
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Cesare Di Gaeta
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Costantino Perazzi
dal 29.11.1882 al 26.11.1884
Augusto Pierantoni
dal 29.11.1882 al 25.11.1883
Giuseppe Mussi
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Luigi Nervo
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Francesco Meardi
dal 29.11.1882 al 07.05.1884
Luigi Indelli
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Antonio Gandolfi
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Oreste Baratieri
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Paolo Boselli
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Cesare Ricotti Magnani
dal 29.11.1882 al 29.06.1885
Giuseppe Merzario
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Salvatore Correale
dal 29.11.1882 al 01.07.1883
Scipione Di Blasio
dal 29.11.1882 al 27.04.1886
Giuseppe Marchiori
dal 30.11.1882 al 24.02.1885
Sidney Costantino Sonnino
dal 30.11.1882 al 27.04.1886
Nicolò Melchiorre
dal 07.12.1882 al 24.10.1885
Ranieri Simonelli
dal 27.06.1883 al 27.04.1886
Naviga
Storia
Composizione storica
29.11.1882
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 32 membri
30.11.1882
sono assegnati 2 membri
07.12.1882
è assegnato 1 membro
27.06.1883
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
01.07.1883
cessa 1 membro
25.11.1883
cessa 1 membro
01.12.1883
sono assegnati 2 membri
30.03.1884
cessa 1 membro
07.05.1884
cessano 2 membri
15.05.1884
cessa 1 membro
26.11.1884
cessa 1 membro
05.12.1884
cessa 1 membro
11.12.1884
è assegnato 1 membro
13.12.1884
sono assegnati 2 membri
15.02.1885
cessa 1 membro
24.02.1885
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
26.02.1885
è assegnato 1 membro
29.06.1885
cessano 2 membri
24.10.1885
cessa 1 membro
04.12.1885
sono assegnati 4 membri