Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
9 aprile 1897 - 15 luglio 1898
XX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 2 febbraio 1898 al 31 maggio 1898
è assegnato
Scipione Ronchetti
Presidente
Giulio Rubini
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Vicepresidenti
Onorato Caetani Di Sermoneta
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Pietro Carmine
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Segretari
Luigi Borsarelli Di Rifreddo
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Paolo Vagliasindi Del Castello
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Nunzio Nasi
dal 11.04.1897 al 29.06.1898
altri membri
Giuseppe Colombo
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Andrea Sola Cabiati
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Ippolito Niccolini
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Pasquale Placido
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Leopoldo Pullè
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Edilio Raggio
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Pietro Lacava
dal 10.04.1897 al 29.06.1898
Lorenzo Tiepolo
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Edoardo Giovanelli
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Giovanni Bettolo
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Luchino Dal Verme
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Giovanni Della Rocca
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Vito Nicolò De Nicolò
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Felice Chiapusso
dal 10.04.1897 al 01.07.1898
Gismondo Morelli Gualtierotti
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Silvestro Picardi
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Nicola Falconi
dal 10.04.1897 al 15.07.1898
Pasquale Grippo
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Domenico Zeppa
dal 11.04.1897 al 03.07.1898
Ettore Sacchi
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Bruno Chimirri
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Michele Coppino
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Gualtiero Danieli
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Carlo Gorio
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Guido Pompilj
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Filippo Torrigiani Guadagni
dal 11.04.1897 al 15.07.1898
Teodorico Bonacci
dal 27.01.1898 al 01.06.1898
Vincenzo De Bernardis
dal 27.01.1898 al 15.07.1898
Carlo Rizzetti
dal 27.01.1898 al 15.07.1898
Scipione Ronchetti
dal 02.02.1898 al 15.07.1898
Naviga
Storia
Composizione storica
10.04.1897
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 21 membri
11.04.1897
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 9 membri
14.12.1897
cessano 2 membri
18.01.1898
cessa 1 membro
27.01.1898
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
02.02.1898
è assegnato 1 membro
01.06.1898
cessa 1 membro
29.06.1898
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
01.07.1898
cessa 1 membro
03.07.1898
cessa 1 membro