Organi del
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia
19 aprile 1955 - 11 giugno 1958
(deliberazioni della Camera del 28 gennaio 1955 e della Commissione Lavoro del Senato del 3 marzo 1955)
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 novembre 1956 al 25 marzo 1957
Presidente
-
-
Leopoldo Rubinacci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 19.04.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 19.04.1955
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Oreste Lizzadri
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 19.04.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 19.04.1955
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Massimo Caprara
COMUNISTA
-
dal 19.04.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 19.04.1955
al 11.06.1958