Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
9 agosto 1979 - 11 luglio 1983
(Legge 14 aprile 1975, n. 103)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Mauro Bubbico
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 09.08.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 09.08.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Elio Quercioli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 09.08.1979 al 05.11.1980
Membro
dal 09.08.1979
al 05.11.1980
Segretari
-
-
Antonello Trombadori
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 12.11.1980 al 11.07.1983
Membro
dal 09.08.1979
al 11.07.1983