Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
26 luglio 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'articolo 126, IV comma, della Costituzione e dell'articolo 52 legge 10 febbraio 1953 n. 62)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 dicembre 1971 al 23 maggio 1972
Presidente
-
-
Sen.
Giorgio Oliva
-
dal 26.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 26.07.1968
al 24.05.1972
dal 13.08.1970
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Umberto Cardia
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 26.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 26.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Renato Ballardini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 30.09.1970 al 24.05.1972
Membro
dal 30.09.1970
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Sen.
Gastone Dare'
-
dal 26.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 26.07.1968
al 24.05.1972
dal 31.08.1970
al 24.05.1972