Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta generale del bilancio e dei conti amministrativi
7 dicembre 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 24 dicembre 1905 al 7 febbraio 1906
cessa
Errico De Marinis
Presidente
Giulio Rubini
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Vicepresidenti
Francesco Vendramini
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Girolamo Giusso
dal 08.04.1905 al 08.02.1909
Segretari
Paolo Anania De Luca
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Fabri
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Paolo Falletti Di Villafalletto
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
altri membri
Edoardo Giovanelli
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Luigi Credaro
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Vittorio Cottafavi
dal 07.12.1904 al 23.04.1907
Francesco Aguglia
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Gianforte Suardi
dal 07.12.1904 al 07.02.1907
Vittorio Emanuele Orlando
dal 07.12.1904 al 14.03.1907
Giacomo Cortese
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Enrico Arlotta
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Chimienti
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Pietro Aprile Nicastro Hernandez Gravina
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Francesco Guicciardini
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Antonio Salandra
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Pietro Pansini
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Bertolini
dal 07.12.1904 al 09.11.1907
Francesco Montagna
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Rizzetti
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Errico De Marinis
dal 07.12.1904 al 24.12.1905
Pietro Carmine
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Fausto Massimini
dal 07.12.1904 al 29.05.1906
Gennaro Manna
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Antonio Cao Pinna
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Paolo Boselli
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Francesco Pais Serra
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Giulio Prinetti Di Merate
dal 07.12.1904 al 09.06.1908
Cesare Ferrero Di Cambiano
dal 07.12.1904 al 08.02.1906
Vincenzo Saporito
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Sebastiano Tecchio
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Giuseppe Fasce
dal 07.12.1904 al 01.06.1906
Paolo Casciani
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Felice Santini
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Ignazio Filì Astolfone
dal 07.12.1904 al 19.12.1908
Cesare Fani
dal 07.12.1904 al 08.02.1909
Naviga
Storia
Composizione storica
07.12.1904
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 32 membri
08.04.1905
viene eletto 1 Vicepresidente
24.12.1905
cessa 1 membro
08.02.1906
cessano 6 membri
15.03.1906
sono assegnati 8 membri
29.05.1906
cessa 1 membro
01.06.1906
cessa 1 membro
02.08.1906
cessa 1 membro
01.12.1906
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
31.01.1907
cessa 1 membro
07.02.1907
cessa 1 membro
09.02.1907
è assegnato 1 membro
14.03.1907
cessa 1 membro
24.03.1907
cessa 1 membro
23.04.1907
cessa 1 membro
09.05.1907
sono assegnati 2 membri
09.11.1907
cessa 1 membro
14.12.1907
è assegnato 1 membro
09.06.1908
cessa 1 membro
19.12.1908
cessa 1 membro