Organi del
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
13 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 giugno 1958 al 2 luglio 1958
-
sono assegnati
-
Giorgio Napolitano,
Pietro Amendola,
Franco Aimi,
Mario Berlinguer,
Claudio Merenda,
Stefano Riccio,
Pasquale Schiano,
Cesare Degli Occhi,
Silvio Paolucci,
Oronzo Reale,
Antonio Greppi,
Eugenio Gatto,
Giovanni Palazzolo,
Carlo Scarascia Mugnozza,
Arturo Viviani,
Renzo Silvestri,
Giovanni Maria Angioy,
Elio Ballesi,
Remo Gaspari,
Giovanni Bottonelli,
Antonino Dante
Presidente
-
-
Stefano Riccio
-
dal 13.06.1958 al 09.04.1959
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Pasquale Schiano
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Mario Berlinguer
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Pietro Amendola
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Claudio Merenda
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963