Organi del
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
13 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 agosto 1959 al 4 novembre 1959
Presidente
-
-
Edmondo Caccuri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 09.04.1959 al 13.08.1959
Membro
dal 09.07.1958
al 13.08.1959
Vicepresidenti
-
-
Pasquale Schiano
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Mario Berlinguer
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Pietro Amendola
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Claudio Merenda
-
dal 13.06.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 13.06.1958
al 15.05.1963