Organi del
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
15 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Pasquale Bandiera
REPUBBLICANO
-
dal 16.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 15.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Salvatore Corallo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 15.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Anselmo Boldrin
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1976 al 24.04.1978
Membro
dal 15.07.1976
al 24.04.1978