Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per il regolamento interno della Camera
13 giugno 1895 - 2 marzo 1897
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 21 giugno 1895 al 9 marzo 1896
sono assegnati
Alessandro Fortis
,
Michele Torraca
Segretario
Guido Fusinato
dal 13.06.1895 al 02.03.1897
altri membri
Roberto Rampoldi
dal 13.06.1895 al 02.03.1897
Paolo Emilio Sineo
dal 13.06.1895 al 10.03.1896
Pietro Carmine
dal 13.06.1895 al 02.03.1897
Carlo Italo Panattoni
dal 13.06.1895 al 02.03.1897
Giulio Prinetti Di Merate
dal 15.06.1895 al 11.07.1896
Pasquale Grippo
dal 15.06.1895 al 02.03.1897
Ettore Sacchi
dal 15.06.1895 al 02.03.1897
Alessandro Fortis
dal 21.06.1895 al 02.03.1897
Michele Torraca
dal 21.06.1895 al 02.03.1897
Naviga
Storia
Composizione storica
13.06.1895
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 4 membri
15.06.1895
sono assegnati 3 membri
21.06.1895
sono assegnati 2 membri
10.03.1896
cessa 1 membro
19.03.1896
è assegnato 1 membro
11.05.1896
è assegnato 1 membro
11.07.1896
cessa 1 membro