Organi del
I Commissione Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Brunetto Bucciarelli Ducci
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Fausto Gullo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Raffaele Di Primio
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
altri membri
-
-
Carlo Borra
-
dal 22.10.1969 al 01.12.1969
dal 21.01.1970 al 23.04.1970