Organi del
IV Commissione Finanze e tesoro
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 luglio 1953 al 10 gennaio 1954
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Arcaini
-
dal 01.07.1953 al 19.01.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Michele Troisi
-
dal 01.07.1953 al 10.03.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 10.03.1954
-
-
Mario Assennato
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958