Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 dicembre 1969 al 30 dicembre 1969
Vicepresidente
-
-
Franco Busetto
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970