Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969
Presidente
-
-
Cesare Baroni
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Franco Busetto
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Michele Achilli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 22.01.1969 al 20.01.1970
Membro
dal 15.01.1969
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Vittorio Calvetti
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Arnaldo Zucchini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.07.1968 al 31.12.1969
Membro
dal 10.07.1968
al 31.12.1969