Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 agosto 1970 al 6 ottobre 1970
Sostituzioni
Altri membri
Guido Ceccherini
sostituisce
Pier Luigi Romita
fino al 17.02.1972
Presidente
Cesare Baroni
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Segretario
Vittorio Calvetti
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Naviga
Storia
Composizione storica
05.06.1968
è assegnato 1 membro
10.07.1968
sono assegnati 46 membri
3 sostituzioni
11.07.1968
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
14.12.1968
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 sostituzione
18.12.1968
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.01.1969
è assegnato 1 membro
22.01.1969
viene eletto 1 Vicepresidente
05.08.1969
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.08.1969
è assegnato 1 membro
2 sostituzioni
02.09.1969
sono assegnati 3 membri
cessano 5 membri
01.12.1969
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
31.12.1969
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 6 membri
01.01.1970
sono assegnati 4 membri
20.01.1970
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
21.01.1970
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
27.03.1970
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
02.04.1970
1 sostituzione
07.08.1970
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
07.10.1970
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
12.10.1970
cessa 1 membro
25.01.1972
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
26.01.1972
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Gruppi
DEMOCRAZIA CRISTIANA (2)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (1)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI (1)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA (1)