Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Pietro Ingrao
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vicepresidenti
Pietro Bucalossi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Mariotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Virginio Rognoni
dal 05.07.1976 al 13.06.1978
Membro dal 05.07.1976 al 13.06.1978
Oscar Luigi Scalfaro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Eletta Martini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 21.06.1978 al 19.06.1979
Membro dal 21.06.1978 al 19.06.1979
questore
Aldo d'Alessio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Ferri
dal 05.07.1976 al 08.05.1978
Membro dal 05.07.1976 al 08.05.1978
Carlo Mole'
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo Venturini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 14.06.1978 al 19.06.1979
Membro dal 14.06.1978 al 19.06.1979
Segretari
Carmen Casapieri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Coccia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Magnani Noya
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Mazzarino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Danilo Morini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angelo Nicosia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alessandro Reggiani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Stella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
05.07.1976
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
08.05.1978
1 Questore lascia l'incarico
cessa 1 membro
13.06.1978
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
14.06.1978
viene eletto 1 Questore
è assegnato 1 membro
21.06.1978
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro