Organi del
Ufficio di Presidenza
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 giugno 1978 al 20 giugno 1978
Presidente
-
-
Pietro Ingrao
-
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Pietro Bucalossi
-
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Luigi Mariotti
-
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979