Organi del
V Commissione Difesa
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Luigi Chatrian
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Arnaldo Azzi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
altri membri
-
-
Stefano Bazoli
-
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
dal 01.07.1950 al 24.06.1953