Organi del
V Commissione Difesa
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 novembre 1953 al 9 febbraio 1954
Presidente
-
-
Mario Bettinotti
-
dal 22.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 22.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Giusto Tolloy
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Dino Saccenti
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Giacomo Corona
-
dal 01.07.1953 al 30.06.1954
Membro
dal 01.07.1953
al 03.07.1957