Organi del
V Commissione Difesa
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 luglio 1955 al 19 luglio 1955
Presidente
-
-
Mario Bettinotti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 22.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Giusto Tolloy
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Gino Beltrame
COMUNISTA
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Giacomo Corona
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 03.07.1957