Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 maggio 1988 al 30 maggio 1988
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Ferdinando Facchiano
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 22.07.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 18.10.1989
-
-
Giorgio Ghezzi
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Orazio Sapienza
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992