Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 17 ottobre 1989
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidente
-
-
Giorgio Ghezzi
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Orazio Sapienza
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992