Organi del
XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 marzo 1959 al 29 giugno 1959
Presidente
-
-
Mario Cotellessa
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.03.1959 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Antonio Capua
LIBERALE
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Domenico Ceravolo
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1960
-
-
Attilio Bartole
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963