Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Achille Occhetto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Achille Occhetto
Nasce a Torino (Piemonte) il 3 marzo 1936
Licenza media superiore; giornalista, pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
87
Progetti di legge presentati
|
45
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
260
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (94)
Altro firmatario (166)
Hai trovato 260 risultati
pagina
1
di 18
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00044 presentata da CORALLO (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00130 presentata da CORALLO (PCI) in data 19760928
INTERPELLANZA 2/00044 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19761020
INTERPELLANZA 2/00045 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19761020
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00316 presentata da SPATARO (PCI) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00328 presentata da MICELI VINCENZO (PCI) in data 19761108
INTERPELLANZA 2/00058 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19761110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00361 presentata da ALINOVI (PCI) in data 19761112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01286 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19761202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00235 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19761207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01397 presentata da BACCHI DOMENICO (PCI) in data 19761215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00268 presentata da MACCIOTTA (PCI) in data 19761216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00271 presentata da BACCHI DOMENICO (PCI) in data 19761216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00578 presentata da SPATARO (PCI) in data 19770110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00660 presentata da OCCHETTO (PCI) in data 19770127
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1979
6
1980
8
1981
8
1982
4
1983
8
1984
6
1985
3
1986
8
1987
2
1988
3
1989
3
1990
3
1991
3
1992
5
1993
1
1994
4
1995
2
1996
2
1997
2
1998
2
1999
2