Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alberto Guidi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alberto Guidi
Nasce a Firenze (Toscana) il 26 febbraio 1916
Deceduto il 18 aprile 1973
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
100
Progetti di legge presentati
|
237
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
Commissione consultiva per il parere al governo sulle norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Membro dal 25 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla disciplina della circolazione stradale
Membro dal 25 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge lucifredi ed altri n.195: "norme generali sull'azione amministrativa"
Segretario dal 16 ottobre 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 16 ottobre 1958 al 15 maggio 1963
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti provvedimenti per la città di Napoli
Membro dal 19 novembre 1959 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 14 febbraio 1963 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 5 giugno 1963 al 4 giugno 1968
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Vicepresidente dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Vicepresidente dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
Membro dal 19 maggio 1964 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972
Vicepresidente dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
IV Commissione giustizia
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione d'indagine richiesta dall'on. scalfari a norma dell'art. 74 del regolamento
Membro dal 24 luglio 1968 al 4 febbraio 1969
Commissione d'indagine richiesta dall'on. vassalli a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 22 settembre 1971 al 20 novembre 1971
Vicepresidente dal 29 settembre 1971 al 20 novembre 1971
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
11
1959
9
1960
8
1961
5
1962
12
1963
10
1964
10
1965
5
1966
4
1967
5
1968
9
1969
7
1970
2
1971
2
1972
1