Deputati
Aldo Cennamo
Nasce
a
Napoli
(Campania)
il
2 gennaio 1946
Diploma di geometra; dirigente dello Stato
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 01 aprile 1994 , con convalida del 11 luglio 1995
Eletto
nel collegio di San Giorgio A Cremano
(circoscrizione CAMPANIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996