Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessio Butti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessio Butti
Nasce a Como il 15 ottobre 1964
Diploma di istituto tecnico industriale; Amministratore di società e cooperative sociali
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
1968
Atti di indirizzo e controllo
|
302
Interventi
|
594
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (585)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1992
67
1993
19
1996
52
1997
36
1998
29
1999
42
2000
11
2001
53
2002
24
2003
24
2004
12
2005
8
2006
1
2018
102
2019
51
2020
31
2021
23
2022
9