Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessio Butti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessio Butti
Nasce a Como il 15 ottobre 1964
Diploma di istituto tecnico industriale; Amministratore di società e cooperative sociali
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
594
Progetti di legge presentati
|
302
Interventi
|
1968
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (461)
Altro firmatario (1507)
Hai trovato 1968 risultati
pagina
1
di 132
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00879 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920512
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00023 presentata da MATTEOLI ALTERO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00026 presentata da MATTEOLI ALTERO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00027 presentata da MATTEOLI ALTERO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01539 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01439 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01452 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01454 presentata da MATTEOLI ALTERO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01195 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01198 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
MOZIONE 1/00015 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
MOZIONE 1/00017 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00038 presentata da BUTTI ALESSIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00056 presentata da FINI GIANFRANCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01840 presentata da CELLAI MARCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920601
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1992
67
1993
19
1996
52
1997
36
1998
29
1999
42
2000
11
2001
53
2002
24
2003
24
2004
12
2005
8
2006
1
2018
102
2019
51
2020
31
2021
23
2022
9