Nasce
a
Pieve Santo Stefano
(Arezzo)
il
6 febbraio 1908 Deceduto il 20 novembre 1999
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Proclamato il 31 maggio 1958 , con convalida del 30 ottobre 1958
Eletto
nella circoscrizione SIENA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963