Nasce
a
Pieve Santo Stefano
(Arezzo)
il
6 febbraio 1908 Deceduto il 20 novembre 1999
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Proclamato il 03 maggio 1963 , con convalida del 03 ottobre 1963
Eletto
nella circoscrizione SIENA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968