Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Armella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Armella
Nasce a Novi Ligure (Alessandria) il 25 ottobre 1924
Deceduto il 4 marzo 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
114
Progetti di legge presentati
|
105
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 31 luglio 1976 al 11 marzo 1978
Sostituisce:
Francesco Bova
Membro dal 15 marzo 1978 al 20 marzo 1979
Sostituisce:
Bruno Vecchiarelli
Membro dal 20 marzo 1979 al 19 giugno 1979
Sostituisce:
Attilio Ruffini
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 10 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Giovanni Porcellana
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Segretario dal 21 marzo 1977 al 19 giugno 1979
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. battaglia a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 28 luglio 1977 al 25 maggio 1978
Vicepresidente dal 14 settembre 1977 al 25 maggio 1978
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Membro dal 3 maggio 1978 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Bruno Vecchiarelli
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 6 luglio 1979 al 9 dicembre 1980
Segretario dal 7 maggio 1980 al 9 dicembre 1980
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Giunta per il regolamento
Membro dal 20 novembre 1979 al 2 dicembre 1980
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
Membro dal 20 novembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Segretario dal 10 gennaio 1980 al 7 marzo 1980
Membro dal 6 maggio 1980 al 29 giugno 1983
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 15 luglio 1981 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
12
1977
17
1978
13
1979
34
1980
11
1981
11
1982
10
1983
6