Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Picano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Picano
Nasce a Cassino (Frosinone) il 14 marzo 1939
Laurea in scienze politiche; dirigente d'azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
223
Progetti di legge presentati
|
67
Interventi
|
302
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (120)
Altro firmatario (182)
Hai trovato 302 risultati
pagina
1
di 21
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00761 presentata da ZOLLA (DC) in data 19791108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01900 presentata da PICANO (DC) in data 19791211
INTERPELLANZA 2/00288 presentata da SILVESTRI (DC) in data 19800110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01238 presentata da GRIPPO (DC) in data 19800116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01288 presentata da PICANO (DC) in data 19800123
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01329 presentata da GRIPPO (DC) in data 19800123
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01351 presentata da BERNARDI GUIDO (DC) in data 19800206
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00750 presentata da BERNARDI GUIDO (DC) in data 19800206
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02726 presentata da PICANO (DC) in data 19800304
MOZIONE 1/00078 presentata da BONALUMI (DC) in data 19800313
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00875 presentata da PICANO (DC) in data 19800313
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03541 presentata da PICANO (DC) in data 19800515
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02044 presentata da PICANO (DC) in data 19800619
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02065 presentata da MASTELLA (DC) in data 19800624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04199 presentata da PICANO (DC) in data 19800715
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
11
1980
13
1981
20
1982
23
1983
43
1984
23
1985
13
1986
6
1987
1
2006
34
2007
36