Deputati
Antonio Potenza
Nasce
a
Potenza
(Basilicata)
il
22 marzo 1935
Istituto tecnico per geometri
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 17 maggio 2001 , con convalida del 13 febbraio 2002
Eletto
nel collegio di Pisticci
(circoscrizione BASILICATA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006