Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Rubbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Rubbi
Nasce a Argenta (Ferrara) il 4 luglio 1932
Agricoltore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
28
Progetti di legge presentati
|
29
Interventi
|
361
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (48)
Altro firmatario (313)
Hai trovato 361 risultati
pagina
2
di 25
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00739 presentata da SEGRE (PCI) in data 19770919
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00746 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19770920
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01783 presentata da SANDRI (PCI) in data 19771011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00812 presentata da SANDRI (PCI) in data 19771017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00880 presentata da CARDIA (PCI) in data 19771107
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00999 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771230
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04468 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19780207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01076 presentata da GIADRESCO (PCI) in data 19780404
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05264 presentata da FLAMIGNI (PCI) in data 19780613
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05332 presentata da FLAMIGNI (PCI) in data 19780619
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01508 presentata da VECCHIETTI (PCI) in data 19790118
INTERPELLANZA 2/00542 presentata da SEGRE (PCI) in data 19790328
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00001 presentata da BERLINGUER ENRICO (PCI) in data 19790620
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00006 presentata da GIADRESCO (PCI) in data 19790620
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00001 presentata da LA TORRE (PCI) in data 19790712
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1977
1
1978
1
1979
1
1980
1
1982
1
1983
3
1984
3
1985
2
1987
6
1988
3
1990
1
1991
5