Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Zavagnin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Zavagnin
Nasce a Corbeil-Essonnes il 23 ottobre 1925
Deceduto il 21 luglio 2005
Licenza media inferiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
2
Interventi
|
108
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (41)
Altro firmatario (67)
Hai trovato 41 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00249 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02934 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03039 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03042 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03155 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04328 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19780111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01582 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19790307
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07610 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19790321
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00555 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19790808
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00276 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19791004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01425 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19791030
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01445 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19791031
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01447 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19791031
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01742 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19791122
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02261 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19800117
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1980
1
1981
1
1982
4
1983
2