Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Zavagnin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Zavagnin
Nasce a Corbeil-Essonnes il 23 ottobre 1925
Deceduto il 21 luglio 2005
Licenza media inferiore; impiegato
Organi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
108
Atti di indirizzo e controllo
|
2
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1980
1
1981
1
1982
4
1983
2