Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Zavagnin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Zavagnin
Nasce a Corbeil-Essonnes il 23 ottobre 1925
Deceduto il 21 luglio 2005
Licenza media inferiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
2
Interventi
|
108
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (41)
Altro firmatario (67)
Hai trovato 108 risultati
pagina
1
di 8
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00089 presentata da CACCIARI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00055 presentata da CACCIARI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00056 presentata da CACCIARI (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00617 presentata da CRESCO (PSI) in data 19760930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00180 presentata da CRESCO (PSI) in data 19761112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00210 presentata da CACCIARI (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00249 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00292 presentata da BARCA LUCIANO (PCI) in data 19761222
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00615 presentata da BARCA LUCIANO (PCI) in data 19770615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00619 presentata da GIULIARI (DC) in data 19770615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02934 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03039 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03042 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770713
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03155 presentata da ZAVAGNIN (PCI) in data 19770727
INTERPELLANZA 2/00218 presentata da FORTUNA (PSI) in data 19770728
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1980
1
1981
1
1982
4
1983
2