Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arrigo Boldrini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arrigo Boldrini
Nasce a Ravenna (Emilia-Romagna) il 6 settembre 1915
Deceduto il 22 gennaio 2008
Licenza media superiore; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
239
Interventi
|
155
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
ZOBOLI ed altri: Istituzione di Sezione staccata di Corte d'appello in Forlì (iniziativa Parlamentare) -
C.27
, 17 maggio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARDINI ed altri: Norme in materia di benefici per gli ex combattenti, ivi compresi coloro che, avendo partecipato alla guerra di liberazione, siano in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota (iniziativa Parlamentare) -
C.668
, 24 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione a favore degli ex combattenti (iniziativa Parlamentare) -
C.717
, 31 ottobre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1950
2
1952
1
1953
4
1954
5
1955
4
1956
2
1957
1
1958
12
1959
11
1960
7
1961
1
1962
4
1963
3
1964
10
1965
4
1966
4
1967
3
1968
8
1969
11
1970
9
1971
10
1972
25
1973
4
1974
5
1975
3
1976
2